Asenna Steam
kirjaudu sisään
|
kieli
简体中文 (yksinkertaistettu kiina)
繁體中文 (perinteinen kiina)
日本語 (japani)
한국어 (korea)
ไทย (thai)
български (bulgaria)
Čeština (tšekki)
Dansk (tanska)
Deutsch (saksa)
English (englanti)
Español – España (espanja – Espanja)
Español – Latinoamérica (espanja – Lat. Am.)
Ελληνικά (kreikka)
Français (ranska)
Italiano (italia)
Bahasa Indonesia (indonesia)
Magyar (unkari)
Nederlands (hollanti)
Norsk (norja)
Polski (puola)
Português (portugali – Portugali)
Português – Brasil (portugali – Brasilia)
Română (romania)
Русский (venäjä)
Svenska (ruotsi)
Türkçe (turkki)
Tiếng Việt (vietnam)
Українська (ukraina)
Ilmoita käännösongelmasta
Jednostka została zwodowana 1 kwietnia 1939 jako zbiornikowiec SS "Esso New Orleans" w stoczni Sun Shipbuilding and Dry Dock Company. Jednostka została nabyta przez US Navy 31 maja 1941 i wcielona do służby jako zbiornikowiec USS Chenango (AO-31), pierwszym dowódcą został Commander W. H. Mays.
Przydzielony do Naval Transportation Service pływał na wodach Atlantyku, Karaibów i Pacyfiku jako jednostka do transportu paliw. Był obecny na Arubie 16 lutego 1942, gdy niemiecki okręt podwodny U-156 ostrzelał jedną z rafinerii na wyspie. Wycofany ze służby w Nowym Jorku 16 marca w celu przerobienia na lotniskowiec eskortowy.
Wycofany ze służby do rezerwy 14 sierpnia 1946. Przeklasyfikowany na CVHE-28 12 czerwca 1955. Skreślony z listy jednostek floty 1 marca 1959. Sprzedany 12 lutego 1960.
-rep bo furry